MARY LIDSTONE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of financial assistance for students and former students of King Edward VI Community College, Totnes, Devon (KEVICC) to help them to undertake higher or further education at other academic institutions after finishing their studies at KEVICC and who are considered by the Trustees to be financially disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin James Evans | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
Alan Michael Salt | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH STEPHENS | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
CHARLIE STEPHENS | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.87k | £60.65k | £71.37k | £60.49k | £54.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.90k | £78.89k | £73.04k | £34.37k | £73.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 333 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 333 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 699 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 699 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Hydref 2021 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Hydref 2021 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 14 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 14 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED ON 29/10/2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR STUDENTS AND FORMER STUDENTS OF KIND EDWARD VI COMMUNITY COLLEGE TOTNES (KEVICC) TO HELP THEM UNDERTAKE HIGHER OR FURTHER EDUCATION AT OTHER ACADEMIC INSTITIUTIONS AFTER FINISHING THEIR STUDEIS AT KEVICC AND WHO ARE CONSIDERED BY THE CHARITY TRUSTEES TO BE FINANCIALLY DISADVANTAGED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
King Edward VI Community College
Ashburton Road
Totnes
TQ9 5JX
- Ffôn:
- 01803869200
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window