Hanes ariannol GREAT BRITAIN WHEELCHAIR BASKETBALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1144808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17m | £2.10m | £1.51m | £1.98m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.03m | £1.43m | £1.71m | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.71m | £1.67m | £1.43m | £1.89m | £1.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £1.91m | £1.43m | £1.81m | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £27.73k | £7.29k | £39.88k | £41.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £261.63k | £162.12k | £78.13k | £133.73k | £123.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.25m | £2.01m | £1.43m | £1.69m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £7.59k | £402 | £16.59k | £9.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.09k | £218.60k | £199.85k | £204.73k | £17.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.72k | £4.48k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.