EVERSLEY SPORTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Eversley Sports Association is a charity based in Eversley, Hampshire that provides and runs sports facilities in Eversley for use by local clubs and the community. The overriding objectives of the ESA are to widen and deepen the access for junior and senior players to cricket, football and hockey, and to provide a high standard of organised competitive sports and skills training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bracknell Forest
- Hampshire
- Reading
- Surrey
- Wokingham
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- ESA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Henry Craston | Cadeirydd | 02 February 2019 |
|
|
||||
Katie-Jayne Turner | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
JOHN ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dereck Paterson | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Paul Morgan | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan Andrew Last | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Martin Perkin | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Andrew James Bolt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Martin Richard Elcox | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
Edward James Lynskey | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Sarah Louise Buckland | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
KEVAN ALAN MICHAEL NEVILLE | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
GARY DAVID CHARLES FORD | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.13k | £216.89k | £155.27k | £215.53k | £274.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.95k | £240.90k | £240.02k | £245.92k | £283.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.28k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/12/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE: 3.1 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF: 3.1.1COLTS AND SENIOR CRICKET; 3.1.2JUNIOR AND SENIOR FOOTBALL; 3.1.3JUNIOR AND SENIOR HOCKEY; 3.1.4OTHER SPORTS WHICH ARE CAPABLE OF IMPROVING PHYSICAL HEALTH AND FITNESS; AND 3.2 SUCH OTHER PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ESA CLUBHOUSE
CROSS GREEN
EVERSLEY
HOOK
HAMPSHIRE
RG27 0NS
- Ffôn:
- 01189735853
- E-bost:
- mperkin@andiam.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window