Ymddiriedolwyr EVERSLEY SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1142974

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Henry Craston | Cadeirydd | 02 February 2019 |
|
|
||||
Katie-Jayne Turner | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
JOHN ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dereck Paterson | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Paul Morgan | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan Andrew Last | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Martin Perkin | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Andrew James Bolt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Martin Richard Elcox | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
Edward James Lynskey | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Sarah Louise Buckland | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
KEVAN ALAN MICHAEL NEVILLE | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
GARY DAVID CHARLES FORD | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.