ymddiriedolwyr DERBYSHIRE BLOOD BIKES
Rhif yr elusen: 1143149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Grimmett | Cadeirydd | 28 May 2024 |
|
|
||||
Penny Van Berkel | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
ANDREW STATHAM | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
GRAHAM WORLEY | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Susan Joyce Vallis | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
MARK VALLIS | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
David Harvey | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.