Dogfen lywodraethu THE LEICESTER BACH CHOIR
Rhif yr elusen: 501890

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH SEPTEMBER 1972 AS AMENDED 7 SEPTEMBER 1983, 28 AUGUST 1990, 2 SEPTEMBER 1998 AND 02 SEPTEMBER 2009. AS AMENDED ON 06 SEP 2017 AS AMENDED ON 04 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT CHORAL MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND RELATED ACTIVITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE LEICESTERSHIRE
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.