THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MARY MAGDALENE WHISTON

Rhif yr elusen: 1142311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Promoting the whole mission of the Church through senior citizens, parents and toddlers and other special needs groups. .

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £106,328
Cyfanswm gwariant: £117,233

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PCC FOR THE PARISH OF WHISTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Karen Rachel Skidmore Cadeirydd 10 February 2021
Dim ar gofnod
Janet Sparrow Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
John Sparrow Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Raymond Kelly Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Marilyn Ellson Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Malcolm Rodney Ellson Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Colette Antoinette Jeanne Therese White Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Valerie Ann Dunsford MBE Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
Kathryn Pamela Jackson Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
Suzanne Booker Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Alan David Teale Ymddiriedolwr 30 April 2017
THE ELIZABETH NICOLA HIRST CHARITABLE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MATTHEW DAVID HOPPS MA Ymddiriedolwr 01 April 2013
Dim ar gofnod
Dr MARY ELIZABETH HOLT Ymddiriedolwr 19 March 2013
Dim ar gofnod
Alan James Bradbury Ymddiriedolwr 08 June 2011
Dim ar gofnod
MR RAY GALLAGHER Ymddiriedolwr 08 June 2011
Dim ar gofnod
PATRICK WHITE Ymddiriedolwr 24 May 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £123.43k £122.21k £107.57k £107.86k £106.33k
Cyfanswm gwariant £101.72k £107.80k £97.90k £113.20k £117.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
493 Herringthorpe Valley Road
ROTHERHAM
South Yorkshire
S60 4LB
Ffôn:
01709836052