OPAL Services (Rural West Cheshire)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Improving the well-being of older people who are in need of social inclusion because they are housebound or socially isolated, through 1) OPAL Clubs operating in Frodsham, Helsby, Kelsall, Malpas, Tarporley and Tattenhall; 2) Providing community inclusion services; 3) Providing breaks for carers of older people in rural areas; 4) Helping older people use the internet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £120,864 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
195 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 09 Medi 2011: Cofrestrwyd
- RCS (Enw gwaith)
- RURAL COMMUNITY SERVICES (WEST CHESHIRE) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY HOPE-TERRY | Cadeirydd | 09 March 2022 |
|
|
||||
Julie Mann | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Dr Philip Michael Milner | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Saffron Cheetham | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Andrew Nicholas Paul Nevin | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Andrew Thomas Steven Evans | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Suzanne Rimmer | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Juliet Compston | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Lesley Irene Gough | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Janet Bailey | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Mair Wilson | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
MRS GILL CLOUGH | Ymddiriedolwr | 09 September 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.76k | £141.84k | £159.44k | £171.04k | £222.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.24k | £132.26k | £140.35k | £162.23k | £197.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £84.59k | £100.68k | £72.06k | £120.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AS AMENDED ON 10 DEC 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AMONGST OLDER PEOPLE AND THEIR CARERS IN RURAL WEST CHESHIRE WHO ARE, OR COULD BE, SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR AGE OR CIRCUMSTANCES. 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF OLDER PEOPLE WHO ARE IN NEED AND THEIR CARERS IN SUCH WAYS AS THE DIRECTORS THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RURAL COMMUNITY SERVICES
PO BOX 161
WHITCHURCH
SY13 9BG
- Ffôn:
- 01829 733545
- E-bost:
- info@opalservices.org.uk
- Gwefan:
-
WWW.OPALSERVICES.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window