Hanes ariannol STEP BY STEP LONDON
Rhif yr elusen: 1143986
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £718.32k | £920.53k | £995.59k | £989.75k | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £710.51k | £897.11k | £991.10k | £989.53k | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £76.24k | £72.00k | £96.86k | £232.71k | £183.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.55k | £34.50k | £63.09k | £44.54k | £40.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.89k | £665.03k | £851.54k | £521.08k | £904.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £178.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £170.43k | £243.51k | £143.98k | £468.66k | £350.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £80 | £70 | £17 | £43 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.90k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £665.69k | £837.80k | £934.40k | £979.28k | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.82k | £59.32k | £56.70k | £10.25k | £38.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £9.60k | £8.32k | £9.10k | £12.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £121.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.