Hanes ariannol THE INVICTA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1143326
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £17.14k £62.77k £72.31k £50.63k £301.58k
Cyfanswm gwariant £12.84k £62.73k £69.78k £42.18k £218.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0