TOP VALLEY COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Top Valley Community Centre aim to provide a range of activities and services for the local and wider communities. Some of our regular activities include sports, Faith groups, Zumba, fitness sessions (Y.M.C.A), Slimming World, Tenants and Residents Association. Craft and Chat , Coffee mornings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,037 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- TOP VALLEY COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Paul Grocock | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBIN GOODWIN | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
TERESA GOODWIN | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.54k | £45.69k | £35.42k | £39.89k | £44.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.87k | £25.18k | £30.71k | £30.99k | £37.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.43k | £16.59k | £8.09k | £2.72k | £3.04k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/05/2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE TO: 3.1 PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; 3.2 ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; 3.3 PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 6
TOP VALLEY WAY
TOP VALLEY
NOTTINGHAM
NG5 9DD
- Ffôn:
- 01159756016
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window