Hanes ariannol CYMDEITHAS GOFAL THE CARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1143732
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.23m | £1.36m | £1.50m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.10m | £1.11m | £1.37m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £125.14k | N/A | £286.80k | £329.51k | £345.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £568.14k | £636.57k | £629.05k | £388.93k | £304.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.55k | £12.96k | £13.31k | £8.34k | £9.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £79.42k | £75.92k | £42.97k | £93.31k | £105.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.13m | £1.21m | £1.36m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £121 | £230 | £54 | £30 | £531 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.59k | £88.37k | £36.66k | £15.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £400 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.04m | £1.05m | £1.31m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.38k | £57.40k | £62.37k | £61.66k | £74.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.93k | £0 | £4.67k | £3.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £850 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.