PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ABBEYDALE AND MILLHOUSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular Christian public worship available to all. The provision of sacred space for personal prayer and meditation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Provision of Public Baptism, Marriage and Funerals. Supporting activities for children, young people and adults in the community. Promotion of the mission of the Church and support of other charities in UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- HOLY TRINITY, MILLHOUSES (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ABBYDALE AND MILLHOUSES (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, MILLHOUSES (DIOCESE OF SHEFFIELD) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas Noble | Cadeirydd | 17 December 2023 |
|
|||||
Rev Catherine Staziker | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Juanita Haigh | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Jean White | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Josephine Hutchesson | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
John Savournin | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Katie-Jane Harwood | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Horsfield | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Gail Crosby | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Catherine Hill | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Valerie Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Frost | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Nigel Harwood | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Lynda Tulley | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BRIAN WRIGLEY | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
Michael Morton-Thorpe | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
Vanessa Caitlin Boddye | Ymddiriedolwr | 25 October 2015 |
|
|
||||
David Crosby | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
PAT GREGORY | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £262.66k | £183.03k | £203.81k | £276.95k | £221.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.47k | £220.99k | £213.97k | £445.23k | £221.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Rushley Drive
SHEFFIELD
S17 3EL
- Ffôn:
- 01144539615
- E-bost:
- davidcrosby85@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window