THE UNIVERSITY OF NORTHAMPTON STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1144827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The University of Northampton Students' Union exists to support students at the University as they progress through their studies. We do this by: - - providing guidance and support for educational needs; - delivering welfare awareness campaigns; - providing personal and team development opportunities, through sports clubs and other societies; and - providing social space and activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • UNSU (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Muhammed Hafiz KALLIVALAPPIL SAIDU MUHAMMED Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Oscar Chapman Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Dr Arlina Mauree Dr Ymddiriedolwr 30 May 2024
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jason Sparkhall Mr Ymddiriedolwr 10 May 2024
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Chizoba Okonkwo Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Fajar Ajmal Butt Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
ROSNA ROY Ymddiriedolwr 19 June 2023
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Leanne Wilkins Ymddiriedolwr 01 December 2022
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hannah Templeman Ymddiriedolwr 27 May 2021
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Paul Wood Ymddiriedolwr 27 May 2021
NORTHAMPTON STUDENTS' UNION
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.09m £1.46m £1.61m £1.75m £1.90m
Cyfanswm gwariant £2.50m £1.78m £2.11m £3.01m £1.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £256.41k £15.88k £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £1.32m £1.50m £1.64m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.04m £19.98k £214.28k £218.63k £259.47k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.62k £58 £109 £573 £0
Incwm - Arall £50.67k £1.44m £77.65k £39.91k £1.94k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.49m £1.58m £2.11m £3.01m £1.68m
Gwariant - Ar godi arian £0 £202.18k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £14.51k £20.44k £27.09k £33.62k £36.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £18.57k £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.48m £2.07m £1.74m £487.62k £460.41k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £443.62k £670.24k £422.55k £310.80k £518.08k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £199.36k £333.54k £260.03k £145.21k £102.69k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 09 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 09 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 20 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 20 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 28 Gorffennaf 2022 58 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 28 Gorffennaf 2022 58 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 11 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 11 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Univ. of Northampton Students Union
The Engine Shed
University Drive
Northampton
NN1 5PH
Ffôn:
01604892818