ymddiriedolwyr THE CHURCH IN GREAT NOTLEY
Rhif yr elusen: 1143093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Gibson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Waters | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Valerie Anne Spouge | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Rev Roman Kukiewicz | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Rev Rachel Prior | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
June Frisbee | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Jarvis | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Suzanne Gillingham | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rev David Sebley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Lisa Scott | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.