Hanes ariannol TRINITY COMMUNITY ARTS
Rhif yr elusen: 1144770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £953.28k | £766.81k | £1.47m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £975.86k | £775.16k | £1.31m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £115.95k | £78.75k | £53.79k | £835.30k | £102.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £523.56k | £293.17k | £603.29k | £838.54k | £12.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £597.60k | £594.18k | £70.11k | £589.51k | £862.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £62.24k | £65.49k | £7.51k | £37.97k | £458.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £475 | £444 | £297 | £174 | £524 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £85.60k | £6.88k | £19.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £950.36k | £632.29k | £670.62k | £968.50k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £330.99k | £343.57k | £104.54k | £338.55k | £468.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.02k | £11.58k | £9.18k | £13.04k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.