Hanes ariannol BEYOND THE BORDER STORYTELLING FESTIVAL LTD
Rhif yr elusen: 1144275
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.75k | £176.65k | £109.52k | £195.74k | £246.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.61k | £150.77k | £110.56k | £88.84k | £366.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £115.49k | £92.90k | £92.99k | £188.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.