Hanes ariannol BRITISH MATERNAL AND FETAL MEDICINE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1145101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.70k £64.13k £105.12k £177.97k £206.89k
Cyfanswm gwariant £103.88k £24.77k £46.34k £177.51k £121.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A