Hanes ariannol ENTRAIDE (MUTUAL AID)
Rhif yr elusen: 1142919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.99k | £231.88k | £255.97k | £305.53k | £313.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.36k | £204.31k | £192.25k | £265.74k | £322.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.47k | £46.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £62.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.