Hanes ariannol POSITIVE YOUTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.76k | £1.09m | £860.39k | £1.24m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £791.70k | £892.32k | £815.86k | £1.15m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £137.39k | £313.56k | £222.26k | £223.51k | £427.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53 | £0 | £0 | £1.61k | £7.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £23.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £880.60k | £1.08m | £832.95k | £1.24m | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104 | £1.39k | £2.42k | £219 | £700 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.46k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £781.20k | £892.32k | £768.84k | £1.15m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.25k | £7.50k | £9.04k | £7.21k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £47.02k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.