Ymddiriedolwyr EATON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 501925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Conn Cadeirydd 07 March 2024
Dim ar gofnod
Alice Crafts Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Sally Ann Bettley Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
IRENE BARBARA BRANS Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
AMANDA CONN Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Nigel Willatt Ymddiriedolwr 03 March 2022
Dim ar gofnod
Derek Janes Ymddiriedolwr 10 March 2020
Dim ar gofnod
CAROLE LUCKWELL Ymddiriedolwr 16 February 2018
THE FRIENDS OF ST DENYS, EATON
Derbyniwyd: Ar amser
Jacky BRYAN Ymddiriedolwr 11 November 2017
Dim ar gofnod