Hanes ariannol The Parochial Church Council of the United Parish of Chinnor, Sydenham, Aston Rowant and Crowell

Rhif yr elusen: 1142316
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 193 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £163.30k £177.04k £142.41k £227.42k £195.60k
Cyfanswm gwariant £162.79k £166.04k £148.81k £176.18k £194.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £896 N/A £896 N/A £896