GREEN TEMPLETON COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A college in the University of Oxford the objects of Green Templeton College shall be to further study, learning, education and research within the University of Oxford and to be a College wherein men and women may carry out advanced study or research particularly in management studies, medical and life sciences, social sciences and a range of other subject areas as approved by its Governing Body.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£7,558,000
Roddion a chymynroddion | £583.00k | |
Weithgareddau elusennol | £4.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £199.00k | |
Buddsoddiadau | £2.21m | |
Arall | £136.00k |
Cyfanswm gwariant:
£7,618,000
Codi arian | £413.00k | |
Weithgareddau elusennol | £7.09m | |
Arall | £113.00k |
-£4,649,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £526.00k | |
Gwariant elusennol | £7.09m |
Pobl

101 Gweithwyr
37 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- GTC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Trudie Lang | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Catherine Pope | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Sir Jonathan Montgomery | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Andrew Sharott | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Sara Shaw | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Michael Cook | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Profess Belinda Lennox | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Professor Giuseppe De Giacomo | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Caroline Butler | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Professor Simon de Lusignan | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Professor Alan Silman | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Professor Sonia Antoranz Contera | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Patricia Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Professor Stavros Petrou | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Dr Radhika Chadha | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Sheila Lumley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Professor Susan Ziebland | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Michael Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Professor Jack Satsangi | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Dr Alison Stenton | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
DR TIM CLAYDEN | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||
John Webster | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||
Professor Gary Ford | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR PAUL KLENERMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Professor Sarah Darby FRS | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|||||
Professor Mary Daly | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
Dr FELIX REED-TSOCHAS | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
PROF SUE DOPSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||
Dr LAURENCE LEAVER | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
Dr MARC THOMPSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
Professor ELISABETH HSU | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
Dr REBECCA SURENDER | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
Dr RICHARD CUTHBERTSON | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
||||
PROF MARK HARRISON | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|||||
PROF PETER FRIEND | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
||||
Jonathan Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|||||
Professor STEPHEN TUCKER | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61m | £6.21m | £6.62m | £6.35m | £7.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.16m | £6.79m | £7.38m | £8.96m | £7.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.00k | £763.00k | £1.40m | £572.00k | £583.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £285.00k | £98.00k | £110.00k | £199.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.18m | £3.20m | £3.31m | £3.99m | £4.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.44m | £1.71m | £1.67m | £1.68m | £2.21m | |
|
Incwm - Arall | £206.00k | £252.00k | £139.00k | £3.00k | £136.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.99m | £6.59m | £7.19m | £8.74m | £7.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.00k | £203.00k | £150.00k | £181.00k | £413.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £25.00k | £2.47m | £0 | £47.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.00k | £1.00k | £0 | £87.00k | |
|
Gwariant - Arall | £41.00k | £0 | £40.00k | £32.00k | £113.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £66.01m | £64.95m | £63.78m | £62.86m | £61.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £33.90m | £40.93m | £41.69m | £42.04m | £37.92m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.53m | £3.93m | £2.36m | £3.13m | £2.63m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.38m | -£1.06m | -£932.00k | -£1.95m | -£1.18m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.37m | £5.95m | £1.32m | £1.84m | £1.83m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 13 Awst 2020 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 13 Awst 2020 | 74 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 01/10/2008 AND STATUTES EFFECTIVE FROM 1 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COLLEGE SHALL BE TO FURTHER STUDY, LEARNING, EDUCATION AND RESEARCH WITHIN THE UNIVERSITY AND TO BE A COLLEGE WHEREIN MEN AND WOMEN MAY CARRY OUT ADVANCED STUDY OR RESEARCH PARTICULARLY IN MANAGEMENT STUDIES, MEDICAL AND LIFE SCIENCES, SOCIAL SCIENCES AND A RANGE OF OTHER SUBJECT AREAS AS APPROVED BY ITS GOVERNING BODY.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREEN TEMPLETON COLLEGE
43 WOODSTOCK ROAD
OXFORD
OX2 6HG
- Ffôn:
- 01865274773
- E-bost:
- pa@gtc.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window