Ymddiriedolwyr THE CROSBY ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1142362

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin John Cartlidge MA DPhil | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Frederick Rimmer | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Gareth James Harrison MD FRCS | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Jayne Salters | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Jane Charlotte Belfield MBChB MRCP | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Dr Neill Sutherland Carroll | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||
GLENN PHILIP WAITE | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|||||
Helen Ghorbal | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
JOANNA HELEN MUNRO | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
EDMUND PAUL THOMAS | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ROBERT CRESSWELL B.SC HONS | Ymddiriedolwr | 10 June 2011 |
|
|
||||
Rev GREGOR JOHN CUFF | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|||||
KATHLEEN ESTHER KENRICK | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.