Hanes ariannol Swan Youth Project (Norfolk) Ltd
Rhif yr elusen: 1143957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.19k | £71.54k | £111.24k | £156.85k | £267.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.89k | £49.44k | £72.04k | £130.85k | £194.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £1.00k | £20.00k | N/A | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.