Hanes ariannol ARMED FORCES PARA-SNOWSPORT TEAM

Rhif yr elusen: 1142135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £495.63k £304.02k £179.75k £234.66k £270.41k
Cyfanswm gwariant £352.45k £120.58k £255.12k £205.72k £263.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £212.00k N/A N/A N/A N/A