ymddiriedolwyr ARMED FORCES PARA-SNOWSPORT TEAM
Rhif yr elusen: 1142135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR MARK PULLAN | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
David John Tozer | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Graeme Mackenzie Hay | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Simon Nicholas Roffey | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Stuart Garner | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
Paul Spanner | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Colonel Spencer Howard Bull | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Jill Denise Ahrens | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Liz Winfield | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Andrew David Cox MBE | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Colonel FREDERICK EARNEST HARGREAVES OBE | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.