Hanes ariannol RUBICON CARES

Rhif yr elusen: 1144081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £182.17k £264.84k £203.78k £194.16k £106.74k
Cyfanswm gwariant £160.15k £188.84k £204.03k £218.97k £162.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.00k £4.83k £101.15k £56.18k N/A