Hanes ariannol THE POLICE TREATMENT CENTRES
Rhif yr elusen: 1147449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.52m | £6.12m | £6.18m | £6.69m | £6.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94m | £4.72m | £5.11m | £5.94m | £6.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £65.52k | £198.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50m | £879.33k | £430.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.90m | £4.90m | £5.10m | £6.09m | £5.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £383.98k | £163.53k | £407.08k | £315.10k | £340.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £125.28k | £86.01k | £76.75k | £98.82k | £210.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £103.88k | £93.72k | £92.43k | £179.84k | £410.51k | |
|
Incwm - Arall | £3.25k | £881.50k | £502.84k | £3.86k | £2.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £652.30k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.88m | £4.67m | £5.06m | £5.86m | £6.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.66k | £55.77k | £57.70k | £70.58k | £73.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £742.71k | £0 | £33.88k | £48.70k | £42.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £15.38k | £18.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.