Hanes ariannol THE BROCKLEY JACK THEATRE LTD

Rhif yr elusen: 1143158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £119.47k £83.31k £130.09k £100.61k £104.21k
Cyfanswm gwariant £118.07k £76.13k £99.32k £125.42k £104.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.95k £95.97k N/A N/A