GEOMON-ANGLESEY GEOPARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trustees attended various international geopark meetings.Held guided field walks,trips & talks for members, public & external groups, visiting key geological sites.Volunteers manned exhibition centre at Watch House, Amlwch Port, in summer months, with over 5,000 visitors. Grant award from Anglesey Council SDF fund to install new bi-lingual audio system to guide visitors through the exhibition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,876 o 3876 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Colin Jago | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|
||||
Maia Whomsley-Walker | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Dr Dei Huws | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Robert Crossley | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Martin J Schwaller | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Dr John Stephen Conway | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Caroline May Schwaller | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Gavin Rowlands | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Professor Cynthia Veronica Burek | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|||||
Dr MARGARET WOOD | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.83k | £8.62k | £13.67k | £7.19k | £23.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.05k | £6.74k | £10.68k | £11.11k | £12.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.81k | N/A | £5.30k | N/A | £3.88k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Gorffennaf 2022 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 05 Awst 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/08/2011 as amended on 16 May 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION,PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF ANGLESEY'S OUTSTANDING GEODIVERSITY RESOURCES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND TO USE THE GEODIVESRITY RESOURCES, FOR EDUCATION AND GEOTOURISM, FOR THE SOCIAL AND ECONOMIC BENEFIT OF ANGLESEY'S INHABITANTS AND THOSE OF NEIGHBOURING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coleg
Llansadwrn
Menai Bridge
LL59 5SN
- Ffôn:
- 01248810287
- E-bost:
- college@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window