Hanes ariannol MENS ACCOMMODATION AND SUPPORT
Rhif yr elusen: 1142298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (108 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.11m | £921.76k | £528.52k | £932.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.12m | £714.31k | £713.37k | £846.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £96.24k | £49.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.50k | £36.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.59k | £0 | £13.37k | £3.62k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.05m | £812.16k | £475.25k | £932.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11 | £3 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.25k | £96.24k | £49.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.12m | £714.31k | £713.37k | £846.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.44k | £8.86k | £7.64k | £10.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.