Hanes ariannol THE ACCESS PROJECT
Rhif yr elusen: 1143011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £2.17m | £2.81m | £2.76m | £3.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.44m | £2.75m | £3.15m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.34m | £1.47m | £1.97m | £1.80m | £1.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £847.06k | £697.65k | £841.35k | £954.20k | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £948 | £1.65k | £129 | £1.81k | £22.96k | |
|
Incwm - Arall | £479.80k | £480 | £1.89k | £300 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.00m | £2.44m | £2.73m | £2.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.61k | £438.24k | £309.96k | £415.89k | £351.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.20k | £8.52k | £9.36k | £9.83k | £29.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.