THE ACCESS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help motivated students from disadvantaged backgrounds win places at top universities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£3,518,245
Roddion a chymynroddion | £1.77m | |
Weithgareddau elusennol | £1.73m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.96k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,271,847
Codi arian | £351.32k | |
Weithgareddau elusennol | £2.92m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £351.32k | |
Gwariant elusennol | £2.92m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £246.40k |
Pobl

65 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1300 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Swydd Nottingham
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- PROJECT ACCESS COMPANY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kelly-Jones | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
Michael William Crowhurst | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Ashwin Ashok Tirodkar | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Neil Andrew Miley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Omar Subash Viroomal | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Patrick Timothy Moynihan | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Devyani Gupta | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Tahmid Chowdhury | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
Fatos Nacakgedigi | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
Peter Denison-Pender | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Andrew David Burns | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.66m | £2.17m | £2.81m | £2.76m | £3.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.44m | £2.75m | £3.15m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.34m | £1.47m | £1.97m | £1.80m | £1.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £847.06k | £697.65k | £841.35k | £954.20k | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £948 | £1.65k | £129 | £1.81k | £22.96k | |
|
Incwm - Arall | £479.80k | £480 | £1.89k | £300 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.88m | £2.00m | £2.44m | £2.73m | £2.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.61k | £438.24k | £309.96k | £415.89k | £351.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.20k | £8.52k | £9.36k | £9.83k | £29.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.10k | £3.16k | £6.88k | £5.59k | £1.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.55m | £1.31m | £1.70m | £1.53m | £2.01m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £184.63k | £211.61k | £541.68k | £758.88k | £991.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/06/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/07/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/01/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: - MAKING FACILITIES AND SERVICES AVAILABLE TO THEM WITH THE PARTICULAR (BUT NOT LIMITED) AIM OF HELPING THEM WIN PLACES AT UNIVERSITIES, COLLEGES OR INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION; AND - AWARDING TO OR PROCURING THE AWARD TO THEM OF FINANCIAL OR OTHER SUPPORT. (B) TO PROVIDE FOR THE RECREATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROVIDING FACILITIES AND SERVICES TO THEM, WITH THE PARTICULAR (BUT NOT LIMITED) AIM OF HELPING STUDENTS GAIN PLACES AT UNIVERSITIES, COLLEGES OR INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Access Project
Canopi
82 Tanner Street
London
SE1 3GN
- Ffôn:
- 0204 513 5999
- E-bost:
- info@theaccessproject.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window