Hanes ariannol THE MESSAGE ENTERPRISE CENTRE
Rhif yr elusen: 1147287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £1.48m | £1.34m | £1.24m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £926.62k | £1.11m | £1.10m | £1.33m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £155.00k | £93.45k | £16.32k | £1.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £349.13k | £408.77k | £311.55k | £613.36k | £121.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.87k | £3.02k | £2.50k | £2.17k | £4.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £536.99k | £409.24k | £509.10k | £627.70k | £845.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £282 | £549 | £281 | £59 | £768 | |
|
Incwm - Arall | £1.42m | £654.07k | £517.43k | £0 | £457.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £14.15k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £915.50k | £1.09m | £1.10m | £1.33m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.13k | £6.86k | £0 | £24 | £310 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.48k | £6.16k | £7.53k | £6.96k | £8.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.49k | £879 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £4.84k | £0 | £0 | £89.84k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.