TRUE JESUS CHURCH (LEICESTER)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church is to preach the salvation grace of Christ Jesus, the one true God. The benefit is for those who believe to gain eternal life in future. The church provides a place of worship for the members and truth seeking friends in Leicestershire and surrounding conties. The church also hold regular services on Saturday, for the members to keep the Sabbath.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerl?r
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi Wai Liu | Cadeirydd | 06 July 2011 |
|
|
||||
Ming Mun Shek | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||
Wing Fung Chan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ying Har Chan | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Colin Pak Hei Shek | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MING KEAT HO BA | Ymddiriedolwr | 13 February 2012 |
|
|
||||
SUI LAN HO | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
||||
YUK KONG TANG | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|||||
EDMUND KWOK | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.00k | £151.30k | £183.62k | £152.04k | £212.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.00k | £71.11k | £90.75k | £115.05k | £458.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 07 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE GOSPEL OF JESUS CHRIST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING DOCTRINES: ONE TRUE GOD, ONE TRUE CHURCH, WATER BAPTISM, RECEIVING THE HOLY SPIRIT, FOOT WASHING, HOLY COMMUNION AND THE SABBATH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 GRANVILLE ROAD
LEICESTER
LE1 7RU
- Ffôn:
- 01163190205
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window