THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DULVERTON

Rhif yr elusen: 1142934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Provisional of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved Teaching of Christianity through sermons,courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Promotion of Christianity through the staging of events and meetings and distribution of literature.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £72,882
Cyfanswm gwariant: £100,846

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • All Saints Church Dulverton (Enw gwaith)
  • All Saints Church Dulverton (Enw gwaith)
  • ALL SAINTS PCC, DULVERTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robin Nicoll Ymddiriedolwr 01 December 2023
Dim ar gofnod
Frances Harrison Ymddiriedolwr 23 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Dowell Conning Ymddiriedolwr 28 October 2021
EXMOOR YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
William Gash Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Jennifer Barker Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Edward Thomson Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Joyce Vanstone Ymddiriedolwr 25 January 2014
Dim ar gofnod
ANDY JEFFRIES Ymddiriedolwr 19 July 2011
Dim ar gofnod
Steve Ford Ymddiriedolwr 27 April 2010
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £55.28k £48.10k £59.18k £55.38k £72.88k
Cyfanswm gwariant £77.23k £82.12k £79.36k £77.85k £100.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Rhagfyr 2020 46 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Rhagfyr 2020 46 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints Church
Bank Square
DULVERTON
Somerset
TA22 9BU
Ffôn:
01398323028
Gwefan:

dulvertonbenefice.org.uk