ymddiriedolwyr THE OLIVER KING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (119 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH EDWARD MCALLISTER | Cadeirydd | 21 June 2011 |
|
|
||||
Paul Appleton | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Atul Dattani | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Luke Farrell | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Sandra Marie Webster | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
robert dunne MBE | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Bekki Thompson | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Michael McKenna | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
Alan Kerry | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.