Hanes ariannol WORLD WIDE MISSIONARY MOVEMENT OF UK

Rhif yr elusen: 1142669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.26k £82.70k £75.78k £78.62k £95.87k
Cyfanswm gwariant £114.57k £85.57k £72.86k £77.19k £93.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A