THE ETON FIVES ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To promote community participation in the sport of Eton Fives and such other amateur sports as the Trustees shall determine by providing or assisting in the provision of facilities for the playing of Eton Fives and 2. to advance physical education of young persons by assisting in the facilities for the playing and learning of Eton Fives in schools and universities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- THE ETON FIVES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Beard | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Emily Kwee Scoones | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Mark Bebb Williams | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|||||
Charlotta Ena Marie-Christine Cooley | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Barnes | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Paul Wear Bishop | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Katherine Lloyd Wood | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Ashley Carron Lumbard | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Simon Andrew Woolfries | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Matthew James Chinery | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Sunil Tailor | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Martin Patrick Powell | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||
Howard Mark Edward Wiseman | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.35k | £138.93k | £200.76k | £176.49k | £131.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.80k | £137.70k | £202.14k | £172.12k | £126.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 09 Ebrill 2024 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 09 Ebrill 2024 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Mawrth 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 01 Mawrth 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/03/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/11/2012 as amended on 11 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE SPORT OF ETON FIVES AND SUCH OTHER AMATEUR SPORTS AS THE DIRECTORS SHALL DETERMINE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF ETON FIVES (FACILITIES MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES) (B) TO ADVANCE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PERSONS BY ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING AND LEARNING OF ETON FIVES IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Sandhills Crescent
SOLIHULL
West Midlands
B91 3UE
- Ffôn:
- 0142022107
- E-bost:
- mppowell52@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window