Ymddiriedolwyr THE CITY OF CHESTER MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 501974

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Webster | Cadeirydd | 09 March 2016 |
|
|
||||
Michael Greenwood | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Philip Taylor | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Aled Jones | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Ian David Belton | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Dr Christopher George Oleshko | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Ian Blair Wilson | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Richard Cain | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
David Marks | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Andrew Horne | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.