Ymddiriedolwyr THE GREENHOUSE MULTI-CULTURAL PLAY AND ARTS PROJECT
Rhif yr elusen: 1144573

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreia De-Freitas Mendonca | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Dodd | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
Pamela Sutton | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Victoria Louise Brereton | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Miriam Serrano | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|||||
AMINA BIHI | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE SEREAN BENONI | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
||||
PAUL KHAN | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.