THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEDGE END ST LUKE

Rhif yr elusen: 1142990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St. Luke's PCC has the responsibility of co-operating with the Vicar in promoting, in the ecclesiastical parish, the mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical. The PCC operates through a number of sub-committees which meet in-between PCC meetings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £118,746
Cyfanswm gwariant: £112,061

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST LUKES HEDGE END PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nibu Thomas Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Rosemary Spink Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
David Samuel Cuthbert Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Anne Elizabeth Duffin Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Samuel Mathew Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Rosemary Meriel Adams Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Emma Rachel Blamey Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Gary Duncan Holcombe Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Clive Philip Beard Ymddiriedolwr 03 July 2022
Dim ar gofnod
Janet Compton Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Alastair James Dobson Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Michael James Crutchley Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Benjamin Jones Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
MARTIN JONATHAN PHILLIPS Ymddiriedolwr 06 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £121.70k £82.94k £82.47k £144.35k £118.75k
Cyfanswm gwariant £98.70k £69.79k £67.14k £81.91k £112.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 08 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Lukes Church
St. Lukes Close
Hedge End
SOUTHAMPTON
SO30 2US
Ffôn:
01489 781448