Ymddiriedolwyr IMMANUEL INTERNATIONAL MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1142977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MON CHACKO RAJAN Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
JOHN KAITHAMANGALATH OOMMEN Ymddiriedolwr 19 February 2020
Dim ar gofnod
CECIL MATHEW Ymddiriedolwr 22 February 2019
Dim ar gofnod
ANIL PHILIP Ymddiriedolwr 08 June 2016
Dim ar gofnod
PASTOR JEFFY GEORGE Ymddiriedolwr 20 July 2011
Dim ar gofnod