SUNDAY FOR SAMMY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sunday for Sammy Trust raises funds via concerts and DVD sales which it distributes as grants to performers at the outset of their career who need financial assistance for training, fees, equipment etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
- SUNDAY FOR SAMMY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANTHA MIA WONFOR TELFER | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
CALLUM DOUGLAS CARNEY HALBERT | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
KELLY RICKARD | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
PAUL RICHARD IRWIN | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
RAYMOND WALTER STUBBS | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
||||
MALCOLM TIMOTHY HEALY | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
||||
LYNN O'SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £536.59k | £30.46k | £30.46k | £0 | £5.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £403.64k | £47.77k | £6.98k | £13.15k | £11.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £514.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £359.38k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £960 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 16 Mawrth 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 16 Mawrth 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 20 Ebrill 2023 | 416 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08/05/2011 AS AMENDED ON 01/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH ENCOURAGING THEM TO TAKE PART IN THE PERFORMING ARTS TO INCREASE THEIR SELF ESTEEM AND DEVELOP THEIR SKILLS AND ABILITIES. IN FURTHERANCE OF THIS THE CHARITY WILL: A) AWARD GRANTS TO HELP FINANCE COLLEGE FEES, EQUIPMENT, LIVING OR TRANSPORT COSTS ETC WHILE THEY ARE IN THE FORMATIVE STAGES OF THEIR CAREER. B) SUPPORT PERFORMANCES, PROJECTS AND EVENTS THAT WILL IMPROVE THEIR CAPABILITIES AND SHOWCASE THEIR TALENTS TO THE ENTERTAINMENT INDUSTRY AND THE GENERAL PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harrison Hutchinson Ltd
246 Park View
WHITLEY BAY
Tyne And Wear
NE26 3QX
- Ffôn:
- 07710596749
- E-bost:
- info@sundayforsammy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window