Ymddiriedolwyr FIGHT FOR CHANGE FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1143318

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Christopher Trusty | Cadeirydd | 20 September 2010 |
|
|
||||
Garnet Lloyd Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Nida khalid | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
James Andre Selman | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Irakli Menabde | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Lee Martin | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Tamara Anne Russell | Ymddiriedolwr | 10 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.