ymddiriedolwyr DIDSBURY PARSONAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1144145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Martin Kilpatrick | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
TRACEY POOK | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
ALEXANDER ALASDAIR LAWSON CARMICHAEL | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Michael Corlett | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|||||
Teresa Regan | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
PATRICIA SUSAN GOOD | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.