Hanes ariannol LOVE DEREHAM LTD

Rhif yr elusen: 1142632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.78k £22.00k £3.09k £22.28k £44.05k
Cyfanswm gwariant £9.46k £6.04k £9.07k £23.06k £30.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k N/A £500 £18.50k