Ymddiriedolwyr LOVE DEREHAM LTD
Rhif yr elusen: 1142632

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Alfred Mersh | Cadeirydd | 07 June 2021 |
|
|||||
Andrew Charles Muir | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Jane Heather Allinson | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Peter Ronald Dinsmore | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Christine Taylor | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.