Hanes ariannol SPRING OF HOPE TRUST

Rhif yr elusen: 1143559
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £22.64k £24.65k £28.98k £32.46k £16.81k
Cyfanswm gwariant £18.65k £27.40k £24.63k £24.13k £9.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A